Per Kongsgaard Kristensen
Karrieren startede hos: | GERSTENFELDT & CO. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.916' DKK PER KRISTENSEN ApS (2022) |
Største underskud: | -326' DKK SKK Holding ApS (2019) |
Største egenkapital: | 21.060' DKK PKKGK Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.889' DKK PER KRISTENSEN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos PER KRISTENSEN ApS (2022) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for mange år siden hos GERSTENFELDT & CO. A/S (tidligere NEWIMPORT A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Kongsgaard Kristensen i 47 år 1 måned, inden stoppet den 5. januar 2016.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 246' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. januar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PKKGK Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PER KRISTENSEN ApS
Via PKKGK Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET GOTLANDSVEJ 15 ApS
Via PKKGK Holding ApS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET GOTLANDSVEJ 15 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2007 -
PKKGK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2019 -
PER KRISTENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.1991
Bestyrelsesposter (1)
-
PER KRISTENSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Dato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
PER KRISTENSEN HOLDING HORSENS ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2019
Registreringsdato: 18.12.2019 -
SKK Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2019
Registreringsdato: 18.12.2019
Navnehistorik (2)
-
16.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
03.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
18.12.2019 - 18.12.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.03.2004 - 18.12.2019
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.07.1991 - 17.12.2019
Direktør
31.07.1991 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Per Kongsgaard Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PKKGK Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.060' DKK. Igennem sit holdingselskab PKKGK Holding ApS har Per dermed også ejerandele i PER KRISTENSEN ApS (10-14.99%) samt EJENDOMSSELSKABET GOTLANDSVEJ 15 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Kongsgaard Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PER KRISTENSEN ApS fremviste et overskud på 4.916' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor SKK Holding ApS fremviste et underskud på 326' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.906' DKK (PER KRISTENSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.060' DKK (PKKGK Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.574' DKK (EJENDOMSSELSKABET GOTLANDSVEJ 15 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Grazyna Kristensen.