Birgir Norddahl
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NDI Ejendomme Danmark II A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.637' DKK SCANRUB A/S (Nu: NDI Ejendomme Danmark II A/S) (2016) |
Største underskud: | -10.560' DKK SCANRUB A/S (Nu: NDI Ejendomme Danmark II A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 23.814' DKK SCANRUB A/S (Nu: NDI Ejendomme Danmark II A/S) (2022) |
Største gæld: | 45.413' DKK SCANRUB A/S (Nu: NDI Ejendomme Danmark II A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NDI Ejendomme Danmark II A/S (17 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1982 ved NDI Ejendomme Danmark II A/S (tidligere SCANRUB A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Birgir Norddahl i 17 år 1 måned, før stoppet den 29. november 1999.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022 kunne vise et overskud på 3.896' DKK.
Tidslinje (10)
-
BIOSCAN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2004
Registreringsdato: 22.04.2004 -
JURAG SEPARATION A/S (Nu: JURAG SEPARATION ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2004
Registreringsdato: 23.03.2004 -
JURAG SEPARATION A/S (Nu: JURAG SEPARATION ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2003
Registreringsdato: 28.04.2003
Blå bog (fortsat)
Birgir har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2003 - 22.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2003 - 23.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.1996 - 31.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.10.1982 - 29.11.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgir har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 1 måned fra 1982 til 1999 hos NDI Ejendomme Danmark II A/S.
En af de forbindelser som går igen i Birgir' netværk er Claus Nielsen.