Jannik Bo Schäffer
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | XATNYS GRUPPEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 797' DKK JANNIK SCHäFFER ApS (2014) |
Største underskud: | -1.354' DKK ApS KBIL 9 NR. 1921 (Nu: Priesum Connect ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 5.656' DKK JANNIK SCHäFFER ApS (2015) |
Største gæld: | 2.217' DKK ApS KBIL 9 NR. 1921 (Nu: Priesum Connect ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ApS KBIL 9 NR. 1921 (Nu: Priesum Connect ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af JANNIK SCHäFFER ApS (23 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1989 hos XATNYS GRUPPEN A/S (tidligere ApS SPKR 4 NR. 2311) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jannik Bo Schäffer i 6 år, inden stoppet den 7. februar 1995.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. oktober 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JANNIK SCHäFFER ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JANNIK SCHäFFER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2001
Tidslinje (14)
-
AZTECH ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.03.2011
Registreringsdato: 28.03.2011 -
SYNTAX GRUPPEN A/S (Nu: XATNYS GRUPPEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2007
Registreringsdato: 25.10.2007 -
SYNTAX HOLDING ApS (Nu: XATNYS HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2005
Registreringsdato: 11.08.2005
Blå bog (fortsat)
Jannik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.09.2002 - 28.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.1989 - 07.02.1995
Bestyrelsesmedlem
01.02.1989 - 30.11.1998
Bestyrelsesmedlem
25.10.2000 - 25.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.04.1997 - 11.08.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.08.1995 - 27.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JANNIK SCHäFFER ApS fremviste et overskud på 797' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor JANNIK SCHäFFER ApS fremviste et underskud på 294' DKK.