Thomas Goya Hertz
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ATECH INGENIØRFIRMA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.272' DKK J.H. SCHULTZ INFORMATION A/S (2023) |
Største underskud: | -8.208' DKK BYSTED A/S (2014) |
Største egenkapital: | 87.698' DKK J.H. SCHULTZ HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 145.654' DKK J.H. SCHULTZ INFORMATION A/S (2023) |
Flest årsværk: | 183 årsværk hos J.H. SCHULTZ INFORMATION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EVENTUALLY ApS (11 år 1 måned) |
Thomas Goya Hertz har førhen gået på Roskilde Universitetscenter ca. 6 år fra 1985-91.
Det begyndte for alvor dengang i 1989 hos ATECH INGENIØRFIRMA ApS (tidligere ORAC CONSULT ApS AF 30-1-89) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Goya Hertz i 5 år 5 måneder, inden stoppet den 28. juli 1994.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen public relations og kommunikation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 161' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SGTH Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STINE GOYA A/S
Via SGTH Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SGTH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2016 -
STINE GOYA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
Helle Mardahl Studio ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.01.2021 -
MONIES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.06.2023 -
STINE GOYA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2020
Tidslinje (36)
-
MONIES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
EVENTUALLY ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022 -
FILE UNDER POP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Gennem en karriere som indtil nu har varet i mere end 24 år 8 måneder, har Thomas bla. Arbejdet indenfor områder som Strategic Communications, Corporate Communications, Marketing Communications, Public Relations og Internal Communications.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
18.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
22.02.2016 - 14.01.2018
Bestyrelsesmedlem
10.08.2016 - 06.02.2020
Reel ejer
15.01.2018 - 13.01.2022
Bestyrelsesmedlem
07.02.2020 - Stadig aktiv
Direktør
19.02.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.01.2022 - 08.01.2023
Reel ejer
09.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2011 - 30.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Goya Hertz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SGTH Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.471' DKK. Igennem sit holdingselskab SGTH Holding ApS har Thomas dermed også ejerandele i STINE GOYA A/S (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Goya Hertz, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Thomas Goya Hertz har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos STINE GOYA A/S der præsenterede et overskud på 9.841' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos J.H. SCHULTZ INFORMATION A/S der præsenterede et underskud på 7.590' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 1 måned fra 2011 til 2022 hos EVENTUALLY ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.272' DKK (J.H. SCHULTZ INFORMATION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.363' DKK (NUS/NUS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 87.698' DKK (J.H. SCHULTZ HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -771' DKK (FONDEN DISTORTION KØBENHAVN).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Stine Goya Hertz.