Steffen Harbirk
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 1979 (45 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HARBIRKS BUSTRAFIK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.635' DKK HARBIRKS BUSTRAFIK ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.751' DKK HARBIRKS BUSTRAFIK ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 18.385' DKK S. HARBIRK HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 10.198' DKK HARBIRKS BUSTRAFIK ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos HARBIRKS BUSTRAFIK ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HARBIRKS BUSTRAFIK ApS (39 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos HARBIRKS BUSTRAFIK ApS (tidligere HARBIRKS BUSTRAFIK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Steffen Harbirk i 39 år 1 måned, før stoppet d. 31. maj 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor turistkørsel og anden landpassagertransport. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 376' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S. HARBIRK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HARBIRKS BUSTRAFIK ApS
Via S. HARBIRK HOLDING ApS -
Collector Cars Copenhagen ApS
Via S. HARBIRK HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
HARBIRKS BUSTRAFIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2008 -
Collector Cars Copenhagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2021 -
S. HARBIRK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Harbirk Ejendomme ApS (Nu: Collector Cars Copenhagen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021 -
HARBIRKS BUSTRAFIK A/S (Nu: HARBIRKS BUSTRAFIK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018 -
HARBIRKS BUSTRAFIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.09.2008
Registreringsdato: 22.09.2008
Blå bog (fortsat)
Steffen har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.1979 - 31.05.2018
Direktør
22.09.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Steffen Harbirk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S. HARBIRK HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18.385' DKK. Gennem holdingselskabet S. HARBIRK HOLDING ApS har Steffen derfor også andele i HARBIRKS BUSTRAFIK ApS (100%) samt Collector Cars Copenhagen ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Steffen Harbirk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HARBIRKS BUSTRAFIK ApS kunne fremvise et overskud på 11.635' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor HARBIRKS BUSTRAFIK ApS kunne fremvise et underskud på 1.751' DKK.