Nina Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1988 (36 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | VN-VEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.502' DKK ApS PERLEGADE 36 (2022) |
Største underskud: | -101' DKK ÆBLEKÆRNEHUSET ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 3.671' DKK ApS PERLEGADE 36 (2022) |
Største gæld: | 390' DKK ApS PERLEGADE 36 (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S ÆBLEBJERG FRUGTPLANTAGE (9 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1988 ved VN-VEST ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 1785) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Nina Jessen i 5 år 9 måneder, før fratrædelsen den 1. december 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. marts 1994.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS PERLEGADE 36
Ejerandel: 50-66.65% -
I/S ÆBLEBJERG FRUGTPLANTAGE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Tidslinje (8)
-
ÆBLEKÆRNEHUSET ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2018
Registreringsdato: 28.05.2018 -
ÆBLEKÆRNEHUSET ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2015
Registreringsdato: 15.10.2015 -
ÆBLEKÆRNEHUSET ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 14.10.2015
Registreringsdato: 14.10.2015
Blå bog (fortsat)
Nina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
08.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
09.06.2015 - 14.10.2015
Ejer
15.10.2015 - 28.05.2018
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør
01.03.1988 - 01.12.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ApS PERLEGADE 36 landede et overskud på 2.502' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor ÆBLEKÆRNEHUSET ApS landede et underskud på 53' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nina' netværk er Jens Christian Jessen.