Birthe Ann Windfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | JC PENGESKABE A/S (Stifter) |
Største overskud: | 2.416' DKK Birthe Windfeldt Holding ApS (2018-19) |
Største underskud: | -631' DKK JC PENGESKABE A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.786' DKK Birthe Windfeldt Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.176' DKK JC PENGESKABE A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JC PENGESKABE A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af JC PENGESKABE A/S (36 år) |
Det startede for alvor en dag i 1988 i JC PENGESKABE A/S med titlen som Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Denne rolle bestred Birthe Ann Windfeldt i 30 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2019.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.171' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Birthe Windfeldt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JC PENGESKABE A/S
Via Birthe Windfeldt Holding ApS -
Lejre Låseservice 2022 ApS
Via Birthe Windfeldt Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Lejre Låseservice 2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2022 -
Birthe Windfeldt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2015 -
JC PENGESKABE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.1988
Bestyrelsesposter (1)
-
JC PENGESKABE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.1988
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Lejre Låseservice 2022 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.10.2022
Registreringsdato: 17.10.2022 -
Kaatech IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
Kaatech IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021
Blå bog (fortsat)
Birthe har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.09.2022 - Stadig aktiv
Direktør
17.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
22.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.03.2018 - 02.06.2021
Bestyrelsesmedlem
08.02.2021 - 02.06.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.09.1988 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2001 - 30.09.2014
Reel ejer
22.06.2015 - 30.06.2019
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.01.2013 - 18.12.2018
Ejerandel: 15-19.99%
Birthe Ann Windfeldt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Birthe Windfeldt Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.786' DKK. Igennem holdingselskabet Birthe Windfeldt Holding ApS har Birthe derfor også ejerandele i JC PENGESKABE A/S (100%) & Lejre Låseservice 2022 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Birthe Ann Windfeldt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Birthe Windfeldt Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.416' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor JC PENGESKABE A/S kunne offentliggøre et underskud på 631' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.171' DKK (JC PENGESKABE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 55' DKK (Lejre Låseservice 2022 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.786' DKK (Birthe Windfeldt Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3' DKK (Lejre Låseservice 2022 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Birthe' netværk er Per Møller Bengtson.