Anders Falkenberg
Slåenbjerghuse 13, 3600 Frederikssund, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 1976 (48 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELS- & FINANCIERINGSSELSKABET AF 30.3.1976 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANDELS- & FINANCIERINGSSELSKABET AF 30.3.1976 ApS (15 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos HANDELS- & FINANCIERINGSSELSKABET AF 30.3.1976 ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Falkenberg i 15 år 1 måned, inden stoppet den 6. maj 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Konsulentfirmaet Falkenberg v/Anders Falkenberg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Konsulentfirmaet Falkenberg v/Anders Falkenberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
HANDELS- & FINANCIERINGSSELSKABET AF 30.3.1976 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.1991
Registreringsdato: 06.05.1991 -
HANDELS- & FINANCIERINGSSELSKABET AF 30.3.1976 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.1976
Registreringsdato: 30.03.1976
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.03.1976 - 06.05.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?