Jens Bundgaard Lauritzen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK BUTIKSDATA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.525' DKK HOBRI INVEST ApS (Nu: Haagh'n Falck Ejendomme ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -1.132' DKK JBL LAURITZEN HOLDING ApS (Nu: LAURITZEN ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.968' DKK HOBRI INVEST ApS (Nu: Haagh'n Falck Ejendomme ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 19.529' DKK Sanjo ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos S&H Klimateknik A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af JBL SYD ApS (17 år 11 måneder) |
Det startede i 1988 ved DANSK BUTIKSDATA A/S (tidligere DRAS NR. 1017 A/S) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jens Bundgaard Lauritzen i 4 år 10 måneder, før stoppet den 19. april 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. april 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LAURITZEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sanjo ApS
Via LAURITZEN ApS
Direktørposter (2)
-
LAURITZEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2008 -
Sanjo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2015
Tidslinje (39)
-
S & H KLIMATEKNIK A/S (Nu: S&H Klimateknik A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.01.2022
Registreringsdato: 28.01.2022 -
S & H KLIMATEKNIK A/S (Nu: S&H Klimateknik A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.01.2022
Registreringsdato: 28.01.2022 -
S & H KLIMATEKNIK A/S (Nu: S&H Klimateknik A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
25.03.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2007 - 25.11.2008
Bestyrelsesmedlem
12.11.2010 - 28.01.2022
Reel ejer
01.07.2016 - 30.06.2021
Direktør
01.07.2016 - 28.01.2022
Reel ejer
01.07.2021 - 28.01.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2005 - 28.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.11.2006 - 01.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Sanjo ApS kunne fremvise et overskud på 4.153' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JBL LAURITZEN HOLDING ApS (Nu: LAURITZEN ApS) kunne fremvise et underskud på 1.132' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.258' DKK (S&H Klimateknik A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 345' DKK (Sanjo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.954' DKK (HOFFMANN PROMOTION ApS (Nu: KIRKEVANG HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 200' DKK (FALCON PLASTICS-MACHINERY AF 1989 A/S (Nu: FALCON PLASTICS-MACHINERY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Martin Gundis Berling.