Inge Marie Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 1978 (46 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 467' DKK JENSEN HOLDING A/S (2014) |
Største underskud: | -955' DKK HANS ULRIK JENSEN A/S (Nu: BEKA 2016 ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 8.042' DKK JENSEN HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 22.520' DKK HANS ULRIK JENSEN A/S (Nu: BEKA 2016 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JENSEN HOLDING A/S (27 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved JENSEN HOLDING A/S (tidligere HANS-ULRIK JENSEN ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Inge Marie Jensen i 27 år 9 måneder, før fratrædelsen den 19. december 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. december 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
JENSEN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
HANS-ULRIK JENSEN ApS (Nu: JENSEN HOLDING A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2005
Registreringsdato: 19.12.2005 -
JENSEN HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2005
Registreringsdato: 19.12.2005 -
HANS ULRIK JENSEN A/S (Nu: BEKA 2016 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.1993
Registreringsdato: 26.02.1993
Blå bog (fortsat)
Inge har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.03.1978 - 19.12.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.1991 - 26.02.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Inge Marie Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved JENSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 467' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved JENSEN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 835' DKK.
Inge har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 9 måneder fra 1978 til 2005 hos JENSEN HOLDING A/S.