Marianne Faurholdt Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1988 (36 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAN AM HOLDING ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af CKB ApS (1 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1988 ved DAN AM HOLDING ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 1622) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Marianne Faurholdt Iversen i 1 år 7 måneder, før stoppet den 19. oktober 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. oktober 1990.
Direktørposter (1)
-
MJPE Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2024
Tidslinje (5)
-
MJPE Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
CKB ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2003
Registreringsdato: 27.11.2003 -
CKB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.02.2002
Registreringsdato: 13.02.2002
Blå bog (fortsat)
Marianne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.02.2002 - 27.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.1988 - 19.10.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Jens Peter Faurholdt Friis.