Jens Erlandsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERLANDSEN MEDIA PUBLISHING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 294' DKK ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS (2014) |
Største underskud: | -10' DKK ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 362' DKK ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS (2019) |
Største gæld: | 898' DKK ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af ERLANDSEN MEDIA PUBLISHING ApS (25 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1987 i ERLANDSEN MEDIA PUBLISHING ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 2518) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jens Erlandsen i 25 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 13. november 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden trykning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS
Ejerandel: 100% -
Erlandsen Fine Furniture Studio
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Erlandsen Fine Furniture Studio (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.03.2014
Registreringsdato: 17.03.2014 -
ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2014
Registreringsdato: 17.03.2014
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
17.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.1987 - 13.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.04.2001 - 05.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.09.1998 - 15.06.2005
Direktør
01.09.2003 - 15.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS kunne fremvise et overskud på 294' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ILEX DIGITAL PUBLISHING ApS kunne fremvise et underskud på 10' DKK.