Per Bødtkjer
Karrieren startede hos: | MAREL LEASING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 60.095' DKK K. E. J. TRIKOTAGE A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -7.021' DKK K. E. J. TRIKOTAGE A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 116.078' DKK K. E. J. TRIKOTAGE A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 83.418' DKK K. E. J. TRIKOTAGE A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 148 årsværk hos K. E. J. TRIKOTAGE A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S) (2018-19) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for længe siden i MAREL LEASING A/S (tidligere AXEL POVELSEN MASKINFABRIK A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Per Bødtkjer i 31 år 10 måneder, inden stoppet d. 22. januar 1991.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor finansiel leasing. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. oktober 2011.
Bestyrelsesposter (3)
-
MULTICHECK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2020 -
Multicheck Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2021 -
Multicheck Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2022
Tidslinje (33)
-
Multicheck Ejendomme ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2022
Registreringsdato: 14.02.2022 -
Mawi ApS (Nu: Multicheck Holding ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
MULTICHECK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2020
Registreringsdato: 01.08.2020
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 63 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.10.1989 - 26.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.09.1971 - 29.04.2017
Direktør
02.09.1971 - 30.04.2017
Bestyrelsesmedlem
30.04.2017 - 26.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Bødtkjer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i K. E. J. TRIKOTAGE A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S) der præsenterede et overskud på 60.095' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i K. E. J. TRIKOTAGE A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S) der præsenterede et underskud på 7.021' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 1 måned fra 1959 til 2009 hos MAREL LEASING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.281' DKK (Mawi ApS (Nu: Multicheck Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 879' DKK (Multicheck Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 116.078' DKK (K. E. J. TRIKOTAGE A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -378' DKK (J.V.S. INVEST ÅRHUS ApS (Nu: SCANVAEGT CERTIFICATION A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Lars Kramer Antitsch.