Jørgen Toft Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 1988 (36 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PQR 32 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.270' DKK GYRN LOPS BRANDT STATSAUTORISEREDEREVISORER A/S (Nu: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -523' DKK ADVOKATANPARTSSELSKABET ALLAN THOMSEN (Nu: Forårsvej 39 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 9.168' DKK GYRN LOPS BRANDT STATSAUTORISEREDEREVISORER A/S (Nu: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 30.686' DKK GYRN LOPS BRANDT STATSAUTORISEREDEREVISORER A/S (Nu: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos GYRN LOPS BRANDT STATSAUTORISEREDEREVISORER A/S (Nu: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af JJ STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (16 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1988 i PQR 32 ApS (tidligere REVISIONSFIRMAET LOPS & BRANDT A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Jørgen Toft Jørgensen i 5 måneder, inden stoppet d. 10. november 1988.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JJ STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET FÆNDEDIGET 13, KØGE, ApS
Via JJ STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
JJ STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
JJ II STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022 -
JJ II STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022 -
GYRN LOPS BRANDT STATSAUTORISEREDEREVISORER A/S (Nu: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2017
Registreringsdato: 28.11.2017
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.03.2008 - 15.06.2022
Ejer
14.04.2008 - 15.06.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2007 - 28.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2000 - 15.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.11.2007 - 22.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor JJ II STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB landede et overskud på 1.682' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 376' DKK (ADVOKATANPARTSSELSKABET ALLAN THOMSEN (Nu: Forårsvej 39 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.893' DKK (ADVOKATANPARTSSELSKABET ALLAN THOMSEN (Nu: Forårsvej 39 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 372' DKK (JJ STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Søren Windahl.