Flemming Thrane
Erhvervsaktiv siden: | 24. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANDELSKASSEN SYDJYLLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RØMØ ANDELSKASSE (30 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2008 hos ANDELSKASSEN SYDJYLLAND (tidligere JERNVED RØMØ ANDELSKASSE) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Thrane i 2 år 10 måneder, inden stoppet den 7. april 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. maj 2011.
Tidslinje (4)
-
JERNVED RØMØ ANDELSKASSE (Nu: ANDELSKASSEN SYDJYLLAND) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2011
Registreringsdato: 07.04.2011 -
JERNVED RØMØ ANDELSKASSE (Nu: ANDELSKASSEN SYDJYLLAND) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2008
Registreringsdato: 24.05.2008 -
RØMØ ANDELSKASSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.2006
Registreringsdato: 14.07.2006
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2008 - 07.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2024 - 14.07.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 5 måneder fra 2024 til 1994 hos RØMØ ANDELSKASSE.
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Helle Dahlgren Atzen.