Tom Ole Bøyesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØKKEN SMEDIEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 618' DKK J. DAWALL & SØNNER ApS (2013-14) |
Største underskud: | -531' DKK J. DAWALL & SØNNER ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.099' DKK J. DAWALL & SØNNER ApS (2013-14) |
Største gæld: | 6.543' DKK J. DAWALL & SØNNER ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos J. DAWALL & SØNNER ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af J. DAWALL & SØNNER ApS (17 år 5 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1984 i KØKKEN SMEDIEN ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Tom Ole Bøyesen i 9 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 8. oktober 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. oktober 1993.
Direktørposter (1)
-
J. DAWALL & SØNNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
J. DAWALL & SØNNER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
J. DAWALL & SØNNER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2011
Registreringsdato: 01.01.2011 -
J. DAWALL & SØNNER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2007
Registreringsdato: 26.04.2007 -
KØKKEN SMEDIEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.1993
Registreringsdato: 08.10.1993
Blå bog (fortsat)
Tom har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2007 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1984 - 08.10.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Tom Ole Bøyesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i J. DAWALL & SØNNER ApS der præsenterede et overskud på 618' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i J. DAWALL & SØNNER ApS der præsenterede et underskud på 531' DKK.
Tom har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 5 måneder fra 2007 til i dag hos J. DAWALL & SØNNER ApS.
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Tina Dawall.