Gorm Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET AF 15. JUNI 1994 NYK. F. ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.398' DKK THYGE'S VVS A/S (Nu: Blikkenslagerselskabet af 27.06.1997 A/S) (2018) |
Største underskud: | -1.459' DKK GKT HOLDING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.977' DKK GKT HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 14.459' DKK GKT HOLDING ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos THYGE'S VVS A/S (Nu: Blikkenslagerselskabet af 27.06.1997 A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kihl's Byggefirma ApS (20 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1987 ved AFVIKLINGSSELSKABET AF 15. JUNI 1994 NYK. F. ApS (tidligere ASX 12588 ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Gorm Andersen i 6 år 8 måneder, før stoppet den 4. juli 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. august 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gorm 2015 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GKT HOLDING ApS
Via Gorm 2015 Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Gorm 2015 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2016 -
GKT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
GKT HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.02.2023
Registreringsdato: 08.02.2023 -
GKT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023 -
THYGE'S VVS A/S (Nu: Blikkenslagerselskabet af 27.06.1997 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Gorm har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2006 - 10.05.2022
Ejer
22.02.2008 - 31.07.2016
Reel ejer
19.05.2016 - 30.06.2019
Reel ejer
01.07.2019 - 31.12.2021
Direktør
30.11.2022 - 07.02.2023
Reel ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
08.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2006 - 02.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
13.11.2018 - 08.06.2022
Ejerandel: 30% -
Direktør
29.08.2000 - 14.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Gorm 2015 Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.390' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor GKT HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.459' DKK.