Birgit Connie Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 645' DKK SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S (2019-20) |
Største underskud: | -831' DKK SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | -1.262' DKK SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S (2022-23) |
Største gæld: | 8.326' DKK SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S (21 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1988 ved SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Birgit Connie Andersen i 8 år 7 måneder, før fratrædelsen den 7. februar 1997.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 53' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.01.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SPORTSSHOP BIRKERØD IDRÆT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2013
Registreringsdato: 20.12.2013 -
SPORTSSHOP BIRKERØD IDRÆT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2010
Registreringsdato: 15.09.2010 -
SPORTSSHOP HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2004
Registreringsdato: 17.02.2004
Blå bog (fortsat)
Birgit har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.09.2010 - 20.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2003 - 17.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1988 - 07.02.1997
Bestyrelsesmedlem
16.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgit Connie Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S der præsenterede et overskud på 645' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S der præsenterede et underskud på 831' DKK.
Birgit har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 8 måneder fra 2003 til i dag hos SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Kim Alex Engbæk Andersen.