Sara Marie Heilmann
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAPITAQ ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 331.327' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2019) |
Største underskud: | -334.952' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.828.928' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2023) |
Største gæld: | 4.134.472' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAPITAQ ApS (17 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1987 ved KAPITAQ ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Sara Marie Heilmann i 17 år 1 måned, før fratrædelsen den 23. december 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SARA`S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (13)
-
SARA`S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
ROYAL GREENLAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2019
Registreringsdato: 30.04.2019 -
INNOVATIONSHUS FØDEVARER MANIITSOQ ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2010
Registreringsdato: 25.11.2010
Blå bog (fortsat)
Sara har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2010 - 30.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2008 - 25.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2002 - 21.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.11.1987 - 23.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab