Ulla Øhlenschlæger
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PLM R&D PACKAGING RESEARCH & DEVELOPMENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.073' DKK PLASTECH TECHNOLOGY ApS (2020) |
Største underskud: | -27.577' DKK ApS SPKR 4 NR. 3211 (Nu: IRD Fuel Cells A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 219.977' DKK ApS SPKR 4 NR. 3211 (Nu: IRD Fuel Cells A/S) (2023) |
Største gæld: | 37.887' DKK ApS SPKR 4 NR. 3211 (Nu: IRD Fuel Cells A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos ApS SPKR 4 NR. 3211 (Nu: IRD Fuel Cells A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PLASTECH TECHNOLOGY ApS (27 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1984 ved PLM R&D PACKAGING RESEARCH & DEVELOPMENT A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ulla Øhlenschlæger i 7 år 6 måneder, før fratrædelsen den 19. december 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. september 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLASTECH TECHNOLOGY ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
USON PLAST A/S
Via PLASTECH TECHNOLOGY ApS
Direktørposter (2)
-
USON PLAST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2007 -
PLASTECH TECHNOLOGY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.1996
Bestyrelsesposter (2)
-
USON PLAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.03.2007 -
PLASTECH TECHNOLOGY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
ApS KBIL 15 NR. 1273 (Nu: PLASTECH ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.11.2013
Registreringsdato: 07.11.2013 -
PLASTECH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2013
Registreringsdato: 07.11.2013 -
USON PLAST A/S
Tilknyttet som direktørDato: 12.03.2007
Registreringsdato: 12.03.2007
Blå bog (fortsat)
Ulla har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
09.03.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.09.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.1991 - 07.11.2013
Bestyrelsesmedlem
01.07.1991 - 31.05.1996
Bestyrelsesmedlem
31.05.2000 - 07.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1990 - 25.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Ulla Øhlenschlæger har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved PLASTECH TECHNOLOGY ApS der præsenterede et overskud på 2.073' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved USON PLAST A/S der præsenterede et underskud på 430' DKK.
Ulla har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 11 måneder fra 1996 til i dag hos PLASTECH TECHNOLOGY ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.009' DKK (USON PLAST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.092' DKK (ApS SPKR 4 NR. 3211 (Nu: IRD Fuel Cells A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 219.977' DKK (ApS SPKR 4 NR. 3211 (Nu: IRD Fuel Cells A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.839' DKK (USON PLAST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Jens Peter Øhlenschlæger.