Freddy Poulsen
Karrieren startede hos: | INBODAN HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 35.607' DKK INBOGULVE AMBA (2021) |
Største underskud: | -930' DKK INBOMASTER A/S (Nu: Garant A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 67.316' DKK INBOGULVE AMBA (2021) |
Største gæld: | 65.119' DKK INBOGULVE AMBA (2023) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos MIKO GULVE A/S (2018-19) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for mange år siden hos INBODAN HOLDING A/S (tidligere INBO A/S) som Direktør. Titlen som Direktør havde Freddy Poulsen i 34 år, inden stoppet den 24. juni 2005.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. juni 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
MIKO GULVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
FBR1 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2018
Registreringsdato: 21.12.2018 -
MIKO GULVE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2012
Registreringsdato: 23.02.2012 -
FBR1 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2011
Registreringsdato: 01.02.2011
Blå bog (fortsat)
Freddy har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2006 - 17.11.2006
Bestyrelsesmedlem
01.02.2011 - 21.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.08.1997 - 28.02.2009
Bestyrelsesmedlem
26.04.2005 - 24.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.06.2005 - 28.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.04.2003 - 28.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Freddy Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos MIKO GULVE A/S der præsenterede et overskud på 7.946' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos FBR1 A/S der præsenterede et underskud på 679' DKK.
Freddy har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år fra 1972 til 1996 hos Ønskebørn Aalborg A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29.196' DKK (INBOGULVE AMBA).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 387' DKK (A/S PSE NR. 3455 (Nu: KLARUP CARAVAN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.166' DKK (INBOGULVE AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.347' DKK (INBOMASTER A/S (Nu: Garant A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Freddy' netværk er Christian Dybdal Christensen.