Malene Vibeke Spange Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Unicia ApS under Tvangsopløsning (1) (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.244' DKK TNJ COMMUNICATION A/S (Nu: KIDVERTISING AGENCY A/S) (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.315' DKK MASH ApS (2023) |
Største gæld: | 6.560' DKK TNJ COMMUNICATION A/S (Nu: KIDVERTISING AGENCY A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos TNJ COMMUNICATION A/S (Nu: KIDVERTISING AGENCY A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KIDVERTISING AGENCY A/S (31 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1985 hos Unicia ApS under Tvangsopløsning (1) (tidligere TNJ FINANS ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Malene Vibeke Spange Pedersen i 5 år 11 måneder, før stoppet d. 22. maj 1991.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MASH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KIDVERTISING AGENCY A/S
Via MASH ApS
Direktørposter (2)
-
KIDVERTISING AGENCY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2001 -
MASH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
KIDVERTISING AGENCY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.1993
Tidslinje (14)
-
WALKTALK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2006
Registreringsdato: 01.05.2006 -
WALK & TALK ApS (Nu: WALKTALK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2003
Registreringsdato: 16.05.2003 -
WALKTALK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2003
Registreringsdato: 16.05.2003
Blå bog (fortsat)
Malene har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.05.1993 - Stadig aktiv
Direktør
24.04.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør
04.12.2002 - 16.05.2003
Bestyrelsesmedlem
16.05.2003 - 01.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.08.1985 - 10.06.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.1985 - 22.05.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Malene Vibeke Spange Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MASH ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.315' DKK. Igennem holdingselskabet MASH ApS har Malene derfor også ejerandele i KIDVERTISING AGENCY A/S (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Malene Vibeke Spange Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Malene Vibeke Spange Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos TNJ COMMUNICATION A/S (Nu: KIDVERTISING AGENCY A/S) der præsenterede et overskud på 3.244' DKK.
Malene har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 4 måneder fra 1993 til i dag hos KIDVERTISING AGENCY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.601' DKK (TNJ COMMUNICATION A/S (Nu: KIDVERTISING AGENCY A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.315' DKK (MASH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.351' DKK (TNJ COMMUNICATION A/S (Nu: KIDVERTISING AGENCY A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Jimmi Andersen.