Lars Perregaard
Karrieren startede hos: | A/S AF 26/11-1993, SØNDERBORG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.852' DKK LP ApS (Nu: UNIFORM ApS) (2023) |
Største underskud: | -2.676' DKK LP ApS (Nu: UNIFORM ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 10.397' DKK LP ApS (Nu: UNIFORM ApS) (2023) |
Største gæld: | 11.306' DKK LP ApS (Nu: UNIFORM ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LP ApS (Nu: UNIFORM ApS) (2023) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for længe siden i A/S AF 26/11-1993, SØNDERBORG (tidligere AXEL HELMER A/S, SØNDERBORG) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Perregaard i 31 år 7 måneder, inden stoppet d. 29. maj 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. august 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UNIFORM ApS
Ejerandel: 100% -
LAP ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
UNIFORM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1991 -
LAP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
SØNDERJYSK ERHVERSINVESTERING K/S-18 (Nu: SØNDERJYSK ERHVERVSINVESTERING K/S-18)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2011
Registreringsdato: 18.10.2011 -
K/S DMK-FEJØ
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2009
Registreringsdato: 18.12.2009 -
LAP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2008
Registreringsdato: 01.10.2008
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 63 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.1991 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.12.1988 - 18.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.1990 - 18.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.1996 - 01.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 7 måneder fra 1960 til 1992 hos A/S AF 26/11-1993, SØNDERBORG.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.852' DKK (LP ApS (Nu: UNIFORM ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.397' DKK (LP ApS (Nu: UNIFORM ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.544' DKK (LAP ApS).