Ole Lemmeke Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DUNKÆR MASKINFORRETNING HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 904' DKK RISE BRYGGERI A/S (2020) |
Største underskud: | -691' DKK RISE BRYGGERI A/S (2014) |
Største egenkapital: | 3.935' DKK RISE BRYGGERI A/S (2023) |
Største gæld: | 11.172' DKK RISE BRYGGERI A/S (2015) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos RISE BRYGGERI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DUNKÆR MASKINFORRETNING HOLDING ApS (40 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 1983 i DUNKÆR MASKINFORRETNING HOLDING ApS (tidligere KNUD KARLO JØRGENSEN, ÆRØSKØBING ApS) i hvervet som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Ole Lemmeke Jørgensen nu besiddet i 40 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DUNKÆR MASKINFORRETNING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DUNKÆR MASKINFORRETNING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.1983
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
RISE SPARE- OG LÅNEKASSE (Nu: RISE SPAREKASSE)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
ÆRØ MASKINER OG VVS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2017
Registreringsdato: 15.11.2017 -
ÆRØ MASKINER OG VVS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2013
Registreringsdato: 20.08.2013
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.11.1983 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2001 - 12.06.2007
Bestyrelsesmedlem
01.05.2009 - 16.05.2013
Bestyrelsesmedlem
22.09.2011 - 01.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2013 - 15.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2002 - 17.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.03.2004 - 14.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Lemmeke Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i ÆRØ MASKINER OG VVS A/S der præsenterede et overskud på 218' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i ÆRØ MASKINER OG VVS A/S der præsenterede et underskud på 144' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 5 måneder fra 2011 til 2019 hos RISE SPAREKASSE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 245' DKK (ÆRØ MASKINER OG VVS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.935' DKK (RISE BRYGGERI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 774' DKK (KNUD KARLO JØRGENSEN, ÆRØSKØBING ApS (Nu: DUNKÆR MASKINFORRETNING HOLDING ApS)).