June Elisabeth Tram
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BENT TRAM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.922' DKK TRAM INVEST ApS (2020-21) |
Største underskud: | -574' DKK TRAM INVEST ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 30.615' DKK TRAM INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.880' DKK BENT TRAM CONSULTANTS A/S (Nu: BENT TRAM A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos BENT TRAM CONSULTANTS A/S (Nu: BENT TRAM A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af DYVI ApS (32 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1988 i BENT TRAM A/S (tidligere BENT TRAM CONSULTANTS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred June Elisabeth Tram i 26 år, før fratrædelsen d. 10. marts 2014.
I dag arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 288' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DYVI ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Direktørposter (1)
-
TRAM INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.1997
Bestyrelsesposter (2)
-
DYVI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.1992 -
TRAM INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.09.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
TRAM INVEST ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2015
Registreringsdato: 17.09.2015 -
BENT TRAM CONSULTANTS A/S (Nu: BENT TRAM A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2014
Registreringsdato: 10.03.2014 -
TRAM INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.1997
Registreringsdato: 14.03.1997
Blå bog (fortsat)
June har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.03.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
06.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
07.03.1988 - 10.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
June Elisabeth Tram har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i TRAM INVEST ApS der præsenterede et overskud på 11.922' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i TRAM INVEST ApS der præsenterede et underskud på 574' DKK.
June har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 8 måneder fra 1992 til i dag hos DYVI ApS.
En af de forbindelser som går igen i June' netværk er Bent Tram.