Jesper Lovén Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | URUPLUND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 650' DKK CHARLOTTE ELSTED HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -1.245' DKK J. DAMGAARD HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 6.150' DKK J. DAMGAARD HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 1.871' DKK VELVÆREBUTIKKEN ApS (Nu: M&C Danmark ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos VELVÆREBUTIKKEN ApS (Nu: M&C Danmark ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNITOX ApS (23 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 ved URUPLUND ApS (tidligere INVESTERINGSSELSKABET AF 16.JANUAR 1988 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Lovén Damgaard i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 21. december 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. oktober 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. DAMGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
UNITOX ApS
Via J. DAMGAARD HOLDING ApS -
M&C Danmark ApS
Via J. DAMGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
M&C Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2020 -
J. DAMGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2001 -
UNITOX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2001
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen "Flinten"
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.08.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Grundejerforeningen "Flinten"
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
M&C Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.03.2020
Registreringsdato: 09.03.2020 -
CHARLOTTE ELSTED HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2012
Registreringsdato: 11.06.2012
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
25.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.03.2008 - Stadig aktiv
Direktør
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejer
18.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.02.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.11.2017 - 25.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jesper Lovén Damgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. DAMGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.225' DKK. Igennem sit holdingselskab J. DAMGAARD HOLDING ApS har Jesper dermed også ejerandele i UNITOX ApS (100%) og M&C Danmark ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Lovén Damgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor J. DAMGAARD HOLDING ApS fremviste et overskud på 469' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor J. DAMGAARD HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.245' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 212' DKK (CHARLOTTE ELSTED HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 794' DKK (J. DAMGAARD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.664' DKK (CHARLOTTE ELSTED HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.859' DKK (VELVÆREBUTIKKEN ApS (Nu: M&C Danmark ApS)).