Lene Graakjær Lund
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordic Oily Waste A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 246.811' DKK KBSS A/S (Nu: STENSDAL EJENDOMME A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -37.193' DKK VESTAMAGERCENTRET A/S (Nu: Retail Øst ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 666.241' DKK KBSS A/S (Nu: STENSDAL EJENDOMME A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 234.641' DKK STENSDAL INVEST A/S (Nu: Stensdal Group Holding A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos GUNNAR LUNDS OLIESERVICE ApS (Nu: Nordic Oily Waste A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af LLS HOLDING ApS (21 år 5 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1982 hos Nordic Oily Waste A/S (tidligere GUNNAR LUNDS OLIESERVICE ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lene Graakjær Lund i 19 år 5 måneder, inden stoppet den 30. april 2002.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen opsamling og behandling af spildevand. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 9.625' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LLS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LLS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2020
Tidslinje (34)
-
LLS HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.11.2020
Registreringsdato: 16.11.2020 -
LLS HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020 -
RØDKILDEBANKEN INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2012
Registreringsdato: 02.02.2012
Blå bog (fortsat)
Lene har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
02.04.2003 - 12.10.2020
Ejer
02.04.2003 - Stadig aktiv
Direktør
16.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2006 - 02.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2004 - 12.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.1998 - 30.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2003 - 25.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 5 måneder fra 1982 til 2002 hos Nordic Oily Waste A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 91.655' DKK (KBSS A/S (Nu: STENSDAL EJENDOMME A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 165' DKK (A/S ALBERTSEN & HOLM INSTALLATION (Nu: Stensdal Koncern indkøb A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 666.241' DKK (KBSS A/S (Nu: STENSDAL EJENDOMME A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.423' DKK (ACTIV ALARM MIDTJYLLAND ApS (Nu: SEMPER EJENDOMME A/S)).