Henning Nielsen
Erhvervsaktiv: | 27. sep. 1983 - 31. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | H.N. INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 384' DKK IN-TRANS HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -708' DKK IN-TRANS HOLDING ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 2.522' DKK IN-TRANS HOLDING ApS (2015-16) |
Største gæld: | 181' DKK IN-TRANS HOLDING ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af IN-TRANS HOLDING ApS (36 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1983 i H.N. INVEST ApS (tidligere GEBE VEJEN INVEST ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Henning Nielsen i 21 år, før fratrædelsen d. 30. september 2004.
Virksomhedens branche var dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IN-TRANS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
IN-TRANS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1988
Tidslinje (16)
-
Inga og Henning Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Inga og Henning Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.09.2015
Registreringsdato: 21.09.2015 -
IN-TRANS HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2009
Registreringsdato: 15.10.2009
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.09.2015 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1988 - 04.11.2008
Direktør
01.07.1988 - Stadig aktiv
Ejer
15.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.08.2003 - 11.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.09.1983 - 30.09.2004
Bestyrelsesmedlem
30.09.2004 - 27.01.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.1987 - 07.03.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IN-TRANS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 537' DKK. Gennem holdingselskabet IN-TRANS HOLDING ApS har Henning derfor også andele i & .
Se også koncerndiagram for Henning Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor IN-TRANS HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 384' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor IN-TRANS HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 708' DKK.