Hans Jørgen Millner Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DONNA SKO, RANDERS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.063' DKK GREEN COMFORT A/S (2020) |
Største underskud: | -161' DKK MILLNER HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 22.482' DKK GREEN COMFORT A/S (2020) |
Største gæld: | 30.509' DKK GREEN COMFORT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos GREEN COMFORT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S (20 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1982 hos DONNA SKO, RANDERS ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Hans Jørgen Millner Nielsen i 6 år 9 måneder, inden stoppet den 22. september 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. marts 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MILLNER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MILLNER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.01.2004
Tidslinje (19)
-
GREEN COMFORT MEDICAL A/S (Nu: NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S)
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2013
Registreringsdato: 11.04.2013 -
GREEN COMFORT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2009
Registreringsdato: 07.04.2009 -
GREEN COMFORT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2006
Registreringsdato: 17.08.2006
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.01.2004 - 11.04.2013
Bestyrelsesmedlem
13.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2006 - 07.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.11.2004 - 15.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.12.1982 - 13.11.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Jørgen Millner Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MILLNER HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.791' DKK. Igennem sit holdingselskab MILLNER HOLDING ApS har Hans dermed også ejerandele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Hans Jørgen Millner Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MILLNER HOLDING ApS fremviste et overskud på 571' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MILLNER HOLDING ApS fremviste et underskud på 161' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.115' DKK (GREEN COMFORT MEDICAL A/S (Nu: NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.079' DKK (GREEN COMFORT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.133' DKK (GREEN COMFORT MEDICAL A/S (Nu: NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Kim Pedersen.