Jan Helge Lusty
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 730' DKK LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS (2015) |
Største underskud: | -1.657' DKK LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS (2016) |
Største egenkapital: | 3.902' DKK LUSTY HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 3.061' DKK LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS (36 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1988 hos LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS (tidligere LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER A/S) i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Jan Helge Lusty i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 4. august 1989.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 172' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LUSTY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS
Via LUSTY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.1988 -
LUSTY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER A/S (Nu: LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2015
Registreringsdato: 12.06.2015 -
LUSTY HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.05.2007
Registreringsdato: 09.05.2007 -
LF HANDEL OG IMPORT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.05.2007
Registreringsdato: 09.05.2007
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.01.1988 - 12.06.2015
Direktør
12.01.1988 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.03.2001 - 09.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Helge Lusty er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LUSTY HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.364' DKK. Gennem sit holdingselskab LUSTY HOLDING ApS har Jan dermed også andele i LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Helge Lusty, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS landede et overskud på 730' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS landede et underskud på 1.657' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 172' DKK (LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.364' DKK (LUSTY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.005' DKK (LOLLAND FALSTERS HANDELS- OG IMPORTCENTER ApS).