Mogens Aalund
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 1979 (44 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOGENS AALUND ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.164' DKK KARLSLUNDE DYREKLINIK ApS (Nu: EVIDENSIA KARLSLUNDE DYREHOSPITAL A/S) (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.735' DKK KARLSLUNDE DYREKLINIK ApS (Nu: EVIDENSIA KARLSLUNDE DYREHOSPITAL A/S) (2014) |
Største gæld: | 3.474' DKK KARLSLUNDE DYREKLINIK ApS (Nu: EVIDENSIA KARLSLUNDE DYREHOSPITAL A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos KARLSLUNDE DYREKLINIK ApS (Nu: EVIDENSIA KARLSLUNDE DYREHOSPITAL A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af MOGENS AALUND ApS (25 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for nu flere år siden ved MOGENS AALUND ApS (tidligere KARLSLUNDE DYREKLINIK ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Mogens Aalund i 25 år 6 måneder, før fratrædelsen den 7. juli 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. juli 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M&M VetOphtha I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
M&M VetOphtha I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
KARLSLUNDE DYREKLINIK ApS (Nu: EVIDENSIA KARLSLUNDE DYREHOSPITAL A/S)
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2007
Registreringsdato: 25.01.2007 -
KARLSLUNDE DYREKLINIK ApS (Nu: MOGENS AALUND ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2005
Registreringsdato: 07.07.2005
Blå bog (fortsat)
Mogens har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
18.06.2003 - 25.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.12.1979 - 07.07.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.1982 - 06.12.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Marianne Aalund.