Michael Plougmann
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1987 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | D. E. C. DANSK EDB CENTER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 233' DKK VIRKON ApS (2020) |
Største underskud: | -2.561' DKK Vækstfabrikken Innovation House ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 593' DKK VIRKON ApS (2023) |
Største gæld: | 3.997' DKK VICH 7135 ApS (Nu: MIP MANAGEMENT ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Vækstfabrikken Innovation House ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIP MANAGEMENT ApS (21 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1987 i D. E. C. DANSK EDB CENTER ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Plougmann i 5 år 2 måneder, inden stoppet d. 24. februar 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. februar 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIP MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Victoris ApS
Via MIP MANAGEMENT ApS -
VIRKON ApS
Via Victoris ApS -
TecVision Group ApS
Via Victoris ApS
Direktørposter (1)
-
MIP MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2003
Tidslinje (24)
-
Vækstfabrikken Innovation House ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Vækstfabrikken Innovation House ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
TECVISION A/S (Nu: MS TRADING ODENSE A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.05.2003 - Stadig aktiv
Direktør
08.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2020 - 01.12.2023
Reel ejer
01.01.2022 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - 01.12.2023
Ejerandel: 37,78% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2007 - 31.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.04.2019 - 03.06.2019
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Michael Plougmann er desuden indehaver af holdingselskabet Victoris ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Victoris ApS ejes der også andele i VIRKON ApS (100%) & TecVision Group ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Michael Plougmann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor VICH 7135 ApS (Nu: MIP MANAGEMENT ApS) fremviste et overskud på 182' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor VICH 7135 ApS (Nu: MIP MANAGEMENT ApS) fremviste et underskud på 254' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 57' DKK (TECVISION MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: MS ODENSE HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 313' DKK (Victoris ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 593' DKK (VIRKON ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -532' DKK (TecVision Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Hans Carl Sloth Frandsen.