Svend-Aage Laxager
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | AI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.165' DKK KOOPERATIVE ARKITEKTER A/S (Nu: AI A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 16.344' DKK KOOPERATIVE ARKITEKTER A/S (Nu: AI A/S) (2023) |
Største gæld: | 30.918' DKK KOOPERATIVE ARKITEKTER A/S (Nu: AI A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 102 årsværk hos KOOPERATIVE ARKITEKTER A/S (Nu: AI A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FRIE BØRNEHAVER - FORLAG OG SERVICE ApS (20 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos AI A/S (tidligere KOOPERATIVE ARKITEKTER A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Svend-Aage Laxager i 12 år 11 måneder, inden stoppet den 23. august 1989.
Nu opererer virksomheden indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 14.165' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
FRIE BØRNEHAVER - FORLAG OG SERVICE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.1999
Registreringsdato: 31.03.1999 -
KOOPERATIVE ARKITEKTER A/S (Nu: AI A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.1989
Registreringsdato: 23.08.1989 -
FRIE BØRNEHAVER - FORLAG OG SERVICE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.1978
Registreringsdato: 26.04.1978
Blå bog (fortsat)
Svend-Aage har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
26.04.1978 - 31.03.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.1976 - 23.08.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend-Aage har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 11 måneder fra 1978 til 1999 hos FRIE BØRNEHAVER - FORLAG OG SERVICE ApS.
En af de forbindelser som går igen i Svend-Aage' netværk er Kåre Bjerkø.