Peter Falkenham
Karrieren startede hos: | ABB KOMPONENT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 864.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -20.805.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 73.877.000' DKK GLUNZ & JENSEN A/S (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 1.080.800' DKK TRYG-BALTICA EJENDOMME I A/S (Nu: DANSK EJENDOMSFOND I A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 498 årsværk hos SSG A/S (Nu: BELFOR Denmark A/S) (2023) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for nu flere år siden ved ABB KOMPONENT A/S (tidligere CSI A/S) som Direktør. Rollen som Direktør havde Peter Falkenham i 44 år, før fratrædelsen den 1. juni 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. juni 2001.
Bestyrelsesposter (4)
-
IDA Forsikring Forsikringsformidling F.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2015 -
P+, Pensionskassen for Akademikere
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 24.04.2019 -
FORCA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2021 -
AquaGreen Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (130)
-
SAFEEXIT A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
SAFEEXIT A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
SAFEEXIT A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2021
Registreringsdato: 30.08.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 72 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2001 - 15.03.2005
Direktør
16.01.2017 - 30.08.2021
Direktør
31.08.2021 - 31.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2017 - 11.08.2020
Bestyrelsesmedlem
12.08.2020 - 31.01.2021
Direktør
12.08.2020 - 01.02.2021
Bestyrelsesmedlem
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Falkenham har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved IDA FORSIKRING - IDAS FORSIKRINGSGRUPPE - FORSIKRINGSAGENTVIRKSOMHED (Nu: IDA Forsikring Forsikringsformidling F.M.B.A) der præsenterede et overskud på 146.617' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved SOLAR HOLDING A/S (Nu: SOLAR A/S) der præsenterede et underskud på 122.000' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 56 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 1983 til 1995 hos ABB KLIMAPRODUKTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 468.000' DKK (SOLAR HOLDING A/S (Nu: SOLAR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 132.041' DKK (TRYG-BALTICA EJENDOMME II A/S (Nu: Velliv Ejendomsinvestering P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.008.005' DKK (TRYG-BALTICA EJENDOMME II A/S (Nu: Velliv Ejendomsinvestering P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 78' DKK (DANSK MINK PAPIR A/S (Nu: MINKPAPIR A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Aske Nydam Guldberg.