Poul Kjær
Karrieren startede hos: | ABC HANSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 25.723' DKK PK FINANCE ApS (2020) |
Største underskud: | -27.785' DKK SCS INTERNATIONAL A/S (Nu: ABC HANSEN A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 48.024' DKK SCS INTERNATIONAL A/S (Nu: ABC HANSEN A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 149.422' DKK TACONIC M&B A/S (Nu: TACONIC BIOSCIENCES A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 140 årsværk hos TACONIC M&B A/S (Nu: TACONIC BIOSCIENCES A/S) (2014) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for mange år siden hos ABC HANSEN A/S (tidligere SCS INTERNATIONAL A/S) som Direktør. Titlen som Direktør havde Poul Kjær i 47 år 5 måneder, inden stoppet den 20. marts 1989.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 9.042' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PK FINANCE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
APO Invest ApS
Via PK FINANCE ApS -
Motivu ApS
Via APO Invest ApS -
Seasight Ventures ApS
Via PK FINANCE ApS
Direktørposter (2)
-
Seasight Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021 -
PK FINANCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
SCSK 3400 A/S (Nu: Pipol A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022 -
PARTNER POWER INTERNATIONAL A/S (Nu: Pipol A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
Seasight Ventures ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021
Blå bog (fortsat)
Poul har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 81 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
18.04.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2002 - 08.04.2022
Reel ejer
01.07.2002 - 11.09.2018
Direktør
08.05.2014 - 31.03.2021
Reel ejer
12.09.2018 - 08.10.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2004 - 12.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Kjær er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• PK FINANCE ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.086' DKK.
• APO Invest ApS (ejer pt. 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.086' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Poul Kjær, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor PK FINANCE ApS fremviste et overskud på 25.723' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PK FINANCE ApS fremviste et underskud på 3.370' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.121' DKK (Pipol A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 506' DKK (APO Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.086' DKK (PK FINANCE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.418' DKK (TACONIC M&B A/S (Nu: TACONIC BIOSCIENCES A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Ole Ærthøj.