Carl-Johan Jager Nielsen
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 1987 - 19. mar. 2024 |
Karrieren startede hos: | EXPOCOM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 388' DKK METIS-GRUPPEN ApS (Nu: EXPOCOM ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -62' DKK METIS-GRUPPEN ApS (Nu: EXPOCOM ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.297' DKK METIS-GRUPPEN ApS (Nu: EXPOCOM ApS) (2023) |
Største gæld: | 636' DKK METIS-GRUPPEN ApS (Nu: EXPOCOM ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EXPOCOM ApS (37 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Carl-Johan Jager Nielsen. Sidste gang Carl-Johan var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1987 ved EXPOCOM ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR. 1231) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Carl-Johan Jager Nielsen i 37 år, før fratrædelsen den 19. marts 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen oversættelse og tolkning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 235' DKK.
Tidslinje (4)
-
METIS-GRUPPEN ApS (Nu: EXPOCOM ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
ApS KBIL 9 NR. 1231 (Nu: EXPOCOM ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
METIS-GRUPPEN ApS (Nu: EXPOCOM ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1989
Registreringsdato: 01.01.1989