Jan Uldahl Riis
Grydskold Bakke 21, 6000 Kolding, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BREDBALLE INVEST ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jysk Brandstrategi (8 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1987 i BREDBALLE INVEST ApS (tidligere ASX 12069 ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jan Uldahl Riis i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 8. november 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. oktober 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jysk Brandstrategi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Jysk Brandstradegi (Nu: Jysk Brandstrategi) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2016
Registreringsdato: 30.09.2016 -
ASX 12069 ApS (Nu: BREDBALLE INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.11.1988
Registreringsdato: 08.11.1988 -
ASX 12069 ApS (Nu: BREDBALLE INVEST ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.1987
Registreringsdato: 01.07.1987
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.07.1987 - 08.11.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?