Per Bay Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 1987 (37 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE FOND HUSETS TEATER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.612.860' DKK IHI DANMARK A/S (2015) |
Største underskud: | -17.660' DKK SundhedsGruppen A/S (Nu: Oona Health A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 3.523.703' DKK IHI HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 237.054' DKK DANSK SUNDHEDSSIKRING A/S (Nu: Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos TRANSMEDICA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af 11/11-05 HOLDING ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1987 ved DEN SELVEJENDE FOND HUSETS TEATER i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Per Bay Jørgensen i 7 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. oktober 1994.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 25. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
11/11-05 HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
NKB INVEST 114 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BAY CONSULT INTERNATIONAL ApS
Via 11/11-05 HOLDING ApS -
06/10-21 ApS
Via 11/11-05 HOLDING ApS -
NKB INVEST 115 ApS
Via NKB INVEST 114 ApS
Direktørposter (5)
-
06/10-21 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2021 -
11/11-05 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2005 -
BAY CONSULT INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2005 -
NKB INVEST 115 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2008 -
NKB INVEST 114 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2006
Repræsentant (1)
-
Foreningen Asger Jorn's Venner
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (40)
-
DANSK SUNDHEDSSIKRING A/S (Nu: Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
SundhedsGruppen A/S (Nu: Oona Health A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Foreningen Asger Jorn's Venner
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
25.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
06.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
23.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Per Bay Jørgensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• 11/11-05 HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 782' DKK.
• NKB INVEST 114 ApS (ejer lige nu 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Bay Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BAY CONSULT INTERNATIONAL ApS landede et overskud på 490' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BAY CONSULT INTERNATIONAL ApS landede et underskud på 130' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.390' DKK (TRANSMEDICA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (06/10-21 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 170.373' DKK (SPILORAMA A/S (Nu: ELITE GAMING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (06/10-21 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Jens Frederik Bay Jørgensen.