Flemming Christian Thomsen
Karrieren startede hos: | KT INVEST AF 1.7.1993 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.843' DKK ApS KBIL 38 NR. 1819 (Nu: KT STÅLINDUSTRI A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 18.396' DKK ApS KBIL 38 NR. 1819 (Nu: KT STÅLINDUSTRI A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 28.900' DKK ApS KBIL 38 NR. 1819 (Nu: KT STÅLINDUSTRI A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos ApS KBIL 38 NR. 1819 (Nu: KT STÅLINDUSTRI A/S) (2021-22) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved KT INVEST AF 1.7.1993 A/S (tidligere KNUD THOMSEN, SMEDIE & MASKINVÆRKSTED A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Christian Thomsen i 27 år 4 måneder, før stoppet den 29. juni 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. marts 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F. THOMSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KT STÅLINDUSTRI A/S
Via F. THOMSEN HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Stationsvej 9-11 ApS
Via F. THOMSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
F. THOMSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2007 -
Ejendomsselskabet Stationsvej 9-11 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
KT STÅLINDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.1993
Tidslinje (14)
-
Investeringsselskabet Fthomsen ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
ApS KBIL 38 NR. 1819 (Nu: KT STÅLINDUSTRI A/S)
Fratrådt som direktørDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020 -
Ejendomsselskabet Stationsvej 9-11 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2016
Registreringsdato: 19.12.2016
Blå bog (fortsat)
Flemming har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
16.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.03.1993 - 17.02.2020
Bestyrelsesmedlem
01.03.1993 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.04.2007 - 16.02.2020
Reel ejer
17.02.2020 - 09.08.2021
Reel ejer
10.08.2021 - 30.07.2022
Reel ejer
31.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
15.12.2016 - 10.06.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.02.2007 - 16.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Christian Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn F. THOMSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 11.242' DKK. Igennem holdingselskabet F. THOMSEN HOLDING ApS har Flemming derfor også ejerandele i KT STÅLINDUSTRI A/S (25-33.33%) og Ejendomsselskabet Stationsvej 9-11 ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Flemming Christian Thomsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Ejendomsselskabet Stationsvej 9-11 ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.783' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 5.862' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1819 (Nu: KT STÅLINDUSTRI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 18.396' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1819 (Nu: KT STÅLINDUSTRI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 9.714' DKK (Ejendomsselskabet Stationsvej 9-11 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Tobias Vinding Thomsen.