Niels Michael Høj Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIM MØBELFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.736' DKK VM TARM A/S (2022-23) |
Største underskud: | -11.714' DKK DE-GRUPPEN A/S (Nu: D-G ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 53.921' DKK VM TARM A/S (2022-23) |
Største gæld: | 119.700' DKK Dalina Genetics ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 254 årsværk hos VM TARM A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S DONCASTER (18 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1985 ved NIM MØBELFABRIK A/S (tidligere NIM INVENTAR A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Michael Høj Søndergaard i 5 år, før fratrædelsen den 16. maj 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. maj 1994.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DONCASTER KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
BRIDLINGTON KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S DONCASTER
Via DONCASTER KOMPLEMENTAR ApS -
K/S BRIDLINGTON
Via BRIDLINGTON KOMPLEMENTAR ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S BRIDLINGTON
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (55)
-
NMHS HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.09.2017
Registreringsdato: 08.09.2017 -
NMHS HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2017
Registreringsdato: 11.08.2017 -
K/S DONCASTER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2017
Registreringsdato: 27.06.2017
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.12.2011 - 08.09.2017
Ejerandel: 100% -
Ejer
02.11.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.05.2007 - 27.06.2017
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
07.07.2016 - 06.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.07.2016 - 06.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor DANSK ENERGI MONTAGE A/S (Nu: D-M ApS) fremviste et overskud på 1.956' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor DE-GRUPPEN A/S (Nu: D-G ApS) fremviste et underskud på 11.714' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 21.736' DKK (VM TARM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.800' DKK (K/S BRIDLINGTON).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 53.921' DKK (VM TARM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.350' DKK (K/S BRIDLINGTON).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Richard Markus Alber.