Jean Nygaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1977 (47 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TELLUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 690' DKK KILOGO NR. 2 ApS (2017) |
Største underskud: | -393' DKK JEAN NYGAARD HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 8.839' DKK KILOGO NR. 2 ApS (2014) |
Største gæld: | 2.808' DKK KILOGO NR. 2 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos NYGAARDS AUTO. NÆSTVED A/S (Nu: SKYMASTER A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKYMASTER A/S (32 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for nu flere år siden ved TELLUS A/S (tidligere ABERIA BLOMSTER ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jean Nygaard i 16 år 1 måned, før fratrædelsen den 3. februar 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JEAN NYGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
KILOGO NR. 2 ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKYMASTER A/S
Via JEAN NYGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SKYMASTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.1999 -
JEAN NYGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
SKYMASTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.1992
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Lolland-Falsters Motorflyveklub
Fratrådt som repræsentantDato: 12.08.2023
Registreringsdato: 12.08.2023 -
Lolland-Falsters Motorflyveklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
NYGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.10.2013
Registreringsdato: 28.10.2013
Blå bog (fortsat)
Jean har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.10.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1992 - Stadig aktiv
Direktør
22.01.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
30.11.2022 - 12.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1997 - 28.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Jean Nygaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JEAN NYGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -715' DKK. Gennem sit holdingselskab JEAN NYGAARD HOLDING ApS har Jean dermed også andele i SKYMASTER A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jean Nygaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KILOGO NR. 2 ApS landede et overskud på 690' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JEAN NYGAARD HOLDING ApS landede et underskud på 393' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 276' DKK (KILOGO NR. 2 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (JEAN NYGAARD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.941' DKK (KILOGO NR. 2 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -715' DKK (JEAN NYGAARD HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jean' netværk er Leif Nygaard.