Karen Krog Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MK2 HOLDING SKIVE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 79' DKK DME - EJENDOMME ApS (2020-21) |
Største underskud: | -35' DKK EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S (2014) |
Største egenkapital: | 0' DKK DME - EJENDOMME ApS (2022-23) |
Største gæld: | 79' DKK DME - EJENDOMME ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af KAR-MA CONSULTING ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1982 hos MK2 HOLDING SKIVE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Karen Krog Jensen i 4 år 11 måneder, før stoppet d. 25. november 1987.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1987 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. november 1987.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAR-MA CONSULTING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GLOBAL INVESTMENT & FINANCE ApS
Via KAR-MA CONSULTING ApS -
DME - EJENDOMME ApS
Via KAR-MA CONSULTING ApS -
EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S
Via KAR-MA CONSULTING ApS
Direktørposter (4)
-
GLOBAL INVESTMENT & FINANCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
KAR-MA CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2012 -
DME - EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2012 -
EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2012
Tidslinje (20)
-
EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
GLOBAL INVESTMENT & FINANCE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
KAR-MA CONSULTING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Karen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør
07.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.10.2011 - Stadig aktiv
Direktør
21.02.2012 - 04.07.2012
Bestyrelsesmedlem
04.07.2012 - 01.06.2023
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
05.06.2011 - 01.06.2023
Ejer
05.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør
04.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
05.06.2011 - 12.10.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.10.2011 - Stadig aktiv
Direktør
21.02.2012 - 04.07.2012
Bestyrelsesmedlem
21.02.2012 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Karen Krog Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KAR-MA CONSULTING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -11' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Karen Krog Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DME - EJENDOMME ApS kunne fremvise et overskud på 79' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor DME - EJENDOMME ApS kunne fremvise et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -11' DKK (KAR-MA CONSULTING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -46' DKK (EOCC - EURO OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION A/S).
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Javed Ahmed.