Thorleif Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 1/12 1992 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.873' DKK HELSINGØR I.F. FODBOLD A/S (Nu: FRISKE FISK A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -2.200' DKK HELSINGØR I.F. FODBOLD A/S (Nu: FRISKE FISK A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.230' DKK HELSINGØR I.F. FODBOLD A/S (Nu: FRISKE FISK A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 10.817' DKK HELSINGØR I.F. FODBOLD A/S (Nu: FRISKE FISK A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos HELSINGØR I.F. FODBOLD A/S (Nu: FRISKE FISK A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af HANDELSSELSKABET 180.175 ApS (11 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1987 hos SELSKABET AF 1/12 1992 A/S (tidligere THORLEIFS BAGERIER A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Thorleif Kristensen i 9 år 6 måneder, før stoppet d. 8. januar 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. januar 1997.
Direktørposter (1)
-
Danish Bakery System ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
Danish Bakery System IVS (Nu: Danish Bakery System ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024 -
Danish Bakery System ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024 -
Danish Bakery System IVS (Nu: Danish Bakery System ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022
Blå bog (fortsat)
Thorleif har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
18.05.2017 - 28.02.2024
Direktør
28.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.12.2014 - 10.12.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.12.2014 - 24.07.2018
Direktør
18.12.2014 - 01.04.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.05.2011 - 13.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.05.1989 - 16.11.1995
Direktør
29.04.2004 - 08.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Danish Bakery System IVS (Nu: Danish Bakery System ApS) kunne offentliggøre et overskud på 23' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MUSIKKEN VESTERBRO ApS (Nu: Driftselskabet 31-12-19 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.933' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thorleif' netværk er Arlyn Ramos Perocho.