Jan Timmermann
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1989 (35 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TONSTAR COMPANY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.813' DKK PENTA HOLDING A/S (Nu: COSCO SHIPPING Lines Nordic A/S) (2014) |
Største underskud: | -31' DKK NTS-Nordic Transport Services ApS (2023) |
Største egenkapital: | 37.181' DKK PENTA HOLDING A/S (Nu: COSCO SHIPPING Lines Nordic A/S) (2015) |
Største gæld: | 46.540' DKK A/S PSE 38 NR. 1408 (Nu: COSCO SHIPPING Lines Denmark A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos PENTA HOLDING A/S (Nu: COSCO SHIPPING Lines Nordic A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COSCO SHIPPING Lines Denmark A/S (29 år 6 måneder) |
Det hele startede i 1989 ved TONSTAR COMPANY ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 2493) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jan Timmermann i 6 år 7 måneder, før stoppet den 15. november 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. marts 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bybakken Invest Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NTS-Nordic Transport Services ApS
Via Bybakken Invest Aps
Direktørposter (2)
-
NTS-Nordic Transport Services ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2021 -
Bybakken Invest Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
City Hill Investment ApS (Nu: Bybakken Invest Aps) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.2021
Registreringsdato: 16.08.2021 -
City Hill Investment ApS (Nu: Bybakken Invest Aps)
Tilknyttet som direktørDato: 16.08.2021
Registreringsdato: 16.08.2021 -
NTS-Nordic Transport Services ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.08.2021
Registreringsdato: 16.08.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
16.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.04.1996 - 22.06.2021
Ejer
01.02.1999 - 22.06.2021
Ejerandel: 15-19.99% -
Reel ejer
01.01.2020 - 12.05.2021
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.1991 - 21.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Timmermann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bybakken Invest Aps (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 298' DKK. Gennem holdingselskabet Bybakken Invest Aps har Jan derfor også andele i NTS-Nordic Transport Services ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jan Timmermann, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor PENTA HOLDING A/S (Nu: COSCO SHIPPING Lines Nordic A/S) kunne fremvise et overskud på 13.813' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor NTS-Nordic Transport Services ApS kunne fremvise et underskud på 31' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 474' DKK (PENTA HOLDING A/S (Nu: COSCO SHIPPING Lines Nordic A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 31' DKK (NTS-Nordic Transport Services ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.369' DKK (PENTA HOLDING A/S (Nu: COSCO SHIPPING Lines Nordic A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25' DKK (NTS-Nordic Transport Services ApS).