Arne Amstrup Staub
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 1977 (47 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NB MINI MARKED ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.721' DKK INU:IT A/S (2022-23) |
Største underskud: | -3.962' DKK NUUK KØBMANDSHANDEL A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 27.579' DKK INU:IT A/S (2022-23) |
Største gæld: | 127.009' DKK NOTA BENE RADIO A/S (Nu: NOTA BENE ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 89 årsværk hos NUUK KØBMANDSHANDEL A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET AMSTRUP-STAUB A/S (31 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte for mange år siden hos NB MINI MARKED ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Arne Amstrup Staub i 13 år 3 måneder, inden stoppet den 13. juni 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juli 1996.
Bestyrelsesposter (1)
-
AMSTRUP STAUB HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (69)
-
UNITRON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
UNITRON A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020 -
UNITRON A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2020
Registreringsdato: 24.11.2020
Blå bog (fortsat)
Arne har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - 24.11.2020
Bestyrelsesmedlem
25.11.2020 - 12.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.06.2009 - 06.12.2018
Direktør
01.06.2009 - 07.12.2018
Ejer
01.01.2016 - 12.05.2019
Bestyrelsesmedlem
07.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer
13.05.2019 - 01.09.2019
Ejerandel: 90-99.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - 15.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2016 - 17.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.09.1985 - 27.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Arne Amstrup Staub har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos AMSTRUP STAUB HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 3.930' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos UNITRON A/S der præsenterede et underskud på 1.015' DKK.
Arne har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 1 måned fra 1985 til 2016 hos EJENDOMSSELSKABET AMSTRUP-STAUB A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 11.721' DKK (INU:IT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 27.579' DKK (INU:IT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.064' DKK (EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Allan Amstrup Staub.