Ole Schou
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.828' DKK FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.380' DKK OLE SCHOU HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.129' DKK FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS (23 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1984 hos FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Schou i 5 år 6 måneder, før stoppet d. 31. oktober 1989.
I dag arbejder virksomheden med reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 827' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLE SCHOU HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS
Via OLE SCHOU HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2000 -
OLE SCHOU HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
OLE SCHOU HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.08.2008
Registreringsdato: 13.08.2008 -
OLE SCHOU HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2008
Registreringsdato: 13.08.2008 -
FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.08.2008
Registreringsdato: 12.08.2008
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1984 - 31.10.1989
Ejer
13.12.2000 - 12.08.2008
Direktør
22.12.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.08.2008 - 16.07.2020
Reel ejer
17.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51%
Ole Schou er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLE SCHOU HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.676' DKK. Igennem holdingselskabet OLE SCHOU HOLDING ApS har Ole derfor også ejerandele i FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Ole Schou, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.828' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 827' DKK (FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.676' DKK (OLE SCHOU HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.037' DKK (FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKSTED ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jens Peter Sindberg.