Jens Kronborg
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUPER DÆK SERVICE - PADBORG A/S (Direktør) |
Største overskud: | 16.168' DKK SOEL INVEST ApS (Nu: DMC Nordic Group ApS) (2022) |
Største underskud: | -7.869' DKK SOEL INVEST ApS (Nu: DMC Nordic Group ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 25.174' DKK SOEL INVEST ApS (Nu: DMC Nordic Group ApS) (2023) |
Største gæld: | 7.132' DKK SOUTH PACIFIC COMPANY ApS (Nu: SUPER DÆK SERVICE - PADBORG A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos SOUTH PACIFIC COMPANY ApS (Nu: SUPER DÆK SERVICE - PADBORG A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Direktør af SUPER DÆK SERVICE - PADBORG A/S (11 år 8 måneder) |
Det hele startede i 1985 ved SUPER DÆK SERVICE - PADBORG A/S (tidligere SOUTH PACIFIC COMPANY ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jens Kronborg i 11 år 8 måneder, før stoppet den 20. december 1996.
Dengang var virksomhedens branche indenfor dækservice. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 som viste et underskud på 32' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Shipping Investors ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Shipping Investors ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2020
Tidslinje (18)
-
SOEL INVEST ApS (Nu: DMC Nordic Group ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
Shipping Investors ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.05.2020
Registreringsdato: 20.05.2020 -
Shipping Investors ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.05.2020
Registreringsdato: 20.05.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2019 - 24.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
27.07.2016 - 30.08.2018
Reel ejer
31.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Direktør og Reel ejer
27.07.2016 - 30.08.2018
Reel ejer
31.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2016 - 23.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Kronborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Shipping Investors ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Gennem holdingselskabet Shipping Investors ApS har Jens derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Jens Kronborg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Shipping Investors ApS kunne fremvise et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.785' DKK (SOEL INVEST ApS (Nu: DMC Nordic Group ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (Shipping Investors ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.174' DKK (SOEL INVEST ApS (Nu: DMC Nordic Group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (Shipping Investors ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Peter Boris Chlopotin Gersling.