Peter Haugbølle
Karrieren startede hos: | S. & I. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 265' DKK S. & I. ApS (2014) |
Største underskud: | -217' DKK S. & I. ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.333' DKK S. & I. ApS (2016) |
Største gæld: | 854' DKK S. & I. ApS (2018) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for nu flere år siden ved S. & I. ApS (tidligere SVEND HAUGBØLLE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Haugbølle i 46 år 4 måneder, før fratrædelsen den 18. februar 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 35' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S. & I. ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
S. & I. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
S. & I. ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.02.2020
Registreringsdato: 03.02.2020 -
S. & I. A/S (Nu: S. & I. ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.02.2020
Registreringsdato: 02.02.2020 -
SVEND HAUGBØLLE A/S (Nu: S. & I. ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2019
Registreringsdato: 18.02.2019
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor S. & I. ApS landede et overskud på 265' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor S. & I. ApS landede et underskud på 217' DKK.