Michael Aage Sømod
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 1980 (44 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HÅNDVÆRKERNES ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.467' DKK CEGA HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -2.491' DKK CEGA HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 60.314' DKK CEGA HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 27.970' DKK DEGA EJENDOMSSERVICE A/S (Nu: DEGA EJENDOMSSERVICE ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DEGA EJENDOMSSERVICE A/S (Nu: DEGA EJENDOMSSERVICE ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af DEGA EJENDOMSSERVICE ApS (42 år) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1980 i HÅNDVÆRKERNES ApS (tidligere DAN HOLST INVEST ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Michael Aage Sømod i 11 år 3 måneder, inden stoppet d. 25. november 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. februar 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CEGA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DEGA EJENDOMSSERVICE ApS
Via CEGA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DEGA EJENDOMSSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.1982 -
CEGA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2000
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Fjordhusene
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Grundejerforeningen Fjordhusene
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
DEGA EJENDOMSSERVICE A/S (Nu: DEGA EJENDOMSSERVICE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2009
Registreringsdato: 09.10.2009 -
ØERNES BOLIGSELSKAB ApS (Nu: EJ.COM. III ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2007
Registreringsdato: 20.08.2007
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
26.01.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1982 - 09.10.2009
Direktør
01.09.1982 - Stadig aktiv
Ejer
26.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CEGA HOLDING ApS -
Direktør
16.05.1988 - 20.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.08.1985 - 07.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Aage Sømod er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CEGA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 60.314' DKK. Igennem sit holdingselskab CEGA HOLDING ApS har Michael dermed også ejerandele i DEGA EJENDOMSSERVICE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Michael Aage Sømod, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CEGA HOLDING ApS fremviste et overskud på 8.467' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor CEGA HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.491' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.467' DKK (CEGA HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.314' DKK (CEGA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18.643' DKK (DEGA EJENDOMSSERVICE A/S (Nu: DEGA EJENDOMSSERVICE ApS)).