Birte Møller Andersen
Karrieren startede hos: | H. MØLLER ANDERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Det hele begyndte for alvor for længe siden i H. MØLLER ANDERSEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Birte Møller Andersen i 31 år 11 måneder, inden stoppet d. 15. februar 1990.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. august 2007.
Tidslinje (4)
-
H. MØLLER ANDERSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2007
Registreringsdato: 26.08.2007 -
H. MØLLER ANDERSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2004
Registreringsdato: 26.10.2004 -
H. MØLLER ANDERSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.1990
Registreringsdato: 15.02.1990
Blå bog (fortsat)
Birte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.03.1958 - 15.02.1990
Bestyrelsesmedlem
26.10.2004 - 26.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Birte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 11 måneder fra 1958 til 1990 hos H. MØLLER ANDERSEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Birte' netværk er Jesper Kirkeskov.